période | Entraîneur | Pays | né |
01.07.2007 - 30.06.2008 | Eelco Schattorie | 18.12.1971 | |
01.07.2005 - 30.06.2006 | Dragan Talajić | 25.08.1965 | |
01.07.2004 - 30.06.2005 | Ivan Katalinić | 17.05.1951 | |
01.07.2001 - 30.06.2002 | Nebojsa Vučković | 13.05.1949 | |
01.07.1993 - 30.06.1994 | Uli Maslo | 06.07.1938 | |
01.07.1985 - 30.06.1988 | Uli Maslo | 06.07.1938 |